Page 301 - Greffes des notaires du régime français - 1736-1767
P. 301
PI LL.ARD 305
2033- Concession d'une terre de 4 arpents de front sur 25 arpents
de profon~eur n Riviere du Loup par les dames Ursulines de Trois
Hivieres it Guillaume Billy- St-Louis, pere (.6 juin 1761).
2034- Conventions ~e marioge entre Jean-Baptiste DQuillet, veuf
~e Marianne LemerleJ et Marie-Fran~oise Renautt assistee ne
Fran9 0 !s Perigor~. Acte ne Louis-Marie Brassard t cure de Nicolet;
depose le 8 nout (14 juin 1761).
20J5~ Vente ~lune portion rle ter~e ~ans Iu banlieue de Trois
.Rivieres, au lieu appele LaFerme. par Pierre DuPUY, de St-Franc;ois,
a Jacques Lemuitre-Lotainv~11e. (17 juin 1761).
20)6- Vente o'une te~re tie J arpents de front au fief Gastineau,
Yamachiehet par les h~ritiers de feu Joseph Frigon ~ -Frangois
Frigon (18 juin 1761).
20)7- Accorrl entre Charles Lemnrie et Catherine Baril, saffmme;
et Pierre Baril, pour comp'eter un note qU'ils ant passe pardevant
Duclos le 8 juin 1761 (24 juin 1761).
2038~ Cession ne la terre qu'il vient rl'acquerir uu fief Gastineau,
Yamachiche, par Frun~ois Frigon, ~e nutor, a Antoine Chnmpoux, de
Becancour (20 juin 1761).
2039- Destitution ne Joseph Levebvre-Villemure, rle Botiscon, comme
. tuteur de·s mineurs tie feu Char les Lesieur-l)esouniers, et remplace
pur Fr-an9 0 is Lesieur-Desauniers, de Yamachiche (26 juin 1761).